B.90/Grüne-Fraktion |
Schul- und Sportausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertreter*in | Stellvertreter*in | | 16.09.2024 | bis 16.09.2024 |
Technischer Ausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertreter*in | Stellvertreter*in | | | |
Verkehrsausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertreter*in | Stellvertreter*in | | | |
Gemeinderat | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Haupt- und Bauausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Integrationsbeirat | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertreter*in | Stellvertreter*in | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Kulturausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Schul- und Sportausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.07.2014 | 25.07.2016 | von 28.07.2014 bis 25.07.2016 |
Planungsausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2016 | 16.09.2024 | von 25.07.2016 bis 16.09.2024 |
Planungs- und Umweltausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.08.2024 | | von 20.08.2024 |